RAMOS OROBIA MARINA
Informe ejecutivo de RAMOS OROBIA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS OROBIA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMAR JUANEL SL | Consejero | 10/09/2024 | |
RAMAR JUANEL SL | Consejero Delegado | 10/09/2024 | |
RAMAR JUANEL SL | Presidente | 10/09/2024 | |
PLATAFORMA DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL | Presidente | 04/09/2024 | |
PLATAFORMA DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL | Consejero Delegado | 04/09/2024 | |
PLATAFORMA DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL | Consejero | 04/09/2024 | |
LIMPBOSA SL | Administrador Unico | 02/09/2024 | |
MAJOMA RAMORO SL | Administrador Unico | 26/08/2024 |
VINCULACIONES DE RAMOS OROBIA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS OROBIA MARINA
Empresa: RAMAR JUANEL SL
Consejero Delegado
- Ramos Orobia Marina
Consejero
- Ramos Orobia Marina
Presidente
- Ramos Orobia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 409660, I/A 3 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Consejero Delegado
- Ramos Orobia Marina
Consejero
- Ramos Orobia Marina
Presidente
- Ramos Orobia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 195782, I/A 9 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: LIMPBOSA SL
Administrador Unico
- Ramos Orobia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 167347, I/A 8 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: UNION TECNICA DE LIMPIEZA SA
Apoderado
- Orobia Soria Maria Jose
- Ramos Orobia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 40233, I/A 19 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: MAJOMA RAMORO SL
Administrador Unico
- Ramos Orobia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 301339, I/A 5 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: UNION TECNICA DE LIMPIEZA SA
Apoderado
- Ramos Orobia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 53, S 8, H M 40233, I/A 17 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-28
Información de RAMOS OROBIA MARINA
Mostramos los datos de RAMOS OROBIA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS OROBIA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos