RAMOS MORENO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de RAMOS MORENO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMOS MORENO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRITY CONSULTING SL | Administrador Solidario | 26/02/2024 |
VINCULACIONES DE RAMOS MORENO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS MORENO MARIA DEL MAR
Empresa: INTEGRITY CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Ramos Moreno Maria Del Mar
- Raposo Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7549 , F 202, S 8, H SE143355, I/A 1 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-41
Empresa: M&M SEGUROS EL ARENOSO SL
Administrador Unico
- Ramos Moreno Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 138, S 8, H SE 67964, I/A 4 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-41
Empresa: M&M SEGUROS EL ARENOSO SL
Administrador Unico
- Ramos Moreno Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 137, S 8, H SE 67964, I/A 2 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-41
Empresa: NAZACON SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Ramos Moreno Juan Luis
- Ramos Moreno Maria Del Mar
- Ramos Sanchez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5271 , F 212, S 8, H SE 87137, I/A 2 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-41
Empresa: NAZACON SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Ramos Moreno Juan Luis
- Ramos Moreno Maria Del Mar
- Ramos Sanchez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5271 , F 211, S 8, H SE 87137, I/A 1 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-41
Información de RAMOS MORENO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de RAMOS MORENO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS MORENO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos