RAMOS MENGUAL NICOLAS
Informe ejecutivo de RAMOS MENGUAL NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RAMOS MENGUAL NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZADIRACHTA SL | Administrador Unico | 28/04/2009 | 13/08/2024 |
LOCALES E M A SL | Representante | 20/04/2020 | |
EDICIONES MONTE ANETO SL | Apoderado | 20/04/2020 | |
PEÑA PINTADA SRL | Administrador Solidario | 26/02/2020 | |
PEÑA PINTADA SRL | Liquidador | 26/02/2020 | 26/02/2020 |
MEDIWEISS SL | Apoderado | 06/02/2017 |
VINCULACIONES DE RAMOS MENGUAL NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS MENGUAL NICOLAS
Empresa: AZADIRACHTA SL
Administrador Unico
- Ramos Mengual Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 479285, I/A 3 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: EDICIONES MONTE ANETO SL
Apoderado
- Ramos Mengual Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15057 , F 95, S 8, H M 251308, I/A 5 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-28
Empresa: LOCALES E M A SL
Administrador Unico
Representante
- Ramos Mengual Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26809 , F 27, S 8, H M 261679, I/A 10 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-28
Empresa: PEÑA PINTADA SRL
Liquidador
- Ramos Mengual Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 221, S 8, H M 21820, I/A 4 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: PEÑA PINTADA SRL
Administrador Solidario
- Ramos Mengual Jose Carlos
- Ramos Mengual Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 221, S 8, H M 21820, I/A 4 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: MEDIWEISS SL
Apoderado
- Ramos Mengual Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15057 , F 87, S 8, H M 251307, I/A 8 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: AZADIRACHTA SL
Administrador Unico
- Ramos Mengual Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26594 , F 120, S 8, H M 479285, I/A 1 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-28
Información de RAMOS MENGUAL NICOLAS
Mostramos los datos de RAMOS MENGUAL NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS MENGUAL NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos