RAMOS MEDINA MONTSERRAT ANA
Informe ejecutivo de RAMOS MEDINA MONTSERRAT ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS MEDINA MONTSERRAT ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE COMAKING SPACE SL | Administrador Solidario | 28/10/2021 | |
BIARDI & PARTNERS SL | Administrador Solidario | 19/08/2020 | |
GRV FIXIT SL | Apoderado Solidario | 21/12/2017 |
VINCULACIONES DE RAMOS MEDINA MONTSERRAT ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS MEDINA MONTSERRAT ANA
Empresa: THE COMAKING SPACE SL
Administrador Solidario
- Dorado Llorens Joel
- Ramos Medina Montserrat Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48032 , F 220, S 8, H B 570101, I/A 1 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: BIARDI & PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Dorado Llorens Joel
- Ramos Medina Montserrat Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47424 , F 180, S 8, H B 551413, I/A 1 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-08
Empresa: GRV INTERNATIONAL EVENTS ADVISOR SL
Liquidador
- Ramos Medina Montserrat Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42805 , F 39, S 8, H B 413391, I/A 4 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Empresa: GRV INTERNATIONAL EVENTS ADVISOR SL
Administrador Unico
- Ramos Medina Montserrat Ana
Liquidador
- Ramos Medina Montserrat Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42805 , F 39, S 8, H B 413391, I/A 4 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Empresa: GRV FIXIT SL
Apoderado Solidario
- Ramos Medina Montserrat Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44476 , F 211, S 8, H B 457202, I/A 5 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Administrador Unico
- Ramos Medina Montserrat Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44476 , F 211, S 8, H B 457202, I/A 3 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-08
Administrador Unico
- Ramos Medina Montserrat Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44476 , F 210, S 8, H B 457202, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Empresa: TRILOPE RAMOS SL
Administrador Unico
- Ramos Medina Montserrat Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42805 , F 35, S 8, H B 413391, I/A 1 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-08
Información de RAMOS MEDINA MONTSERRAT ANA
Mostramos los datos de RAMOS MEDINA MONTSERRAT ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS MEDINA MONTSERRAT ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos