RAMOS MARTIN MARIA ELENA
Informe ejecutivo de RAMOS MARTIN MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMOS MARTIN MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIERRA NOROESTE FORMACION SL | Administrador Unico | 04/12/2014 | |
SEGURIDAD Y RESCATE FORMACION SL | Administrador Unico | 09/12/2013 | |
GS YUASA BATTERY IBERIA SA | Apoderado | 04/06/2012 | |
GS YUASA BATTERY IBERIA SA | Secretario No Consejero | 29/10/2009 |
VINCULACIONES DE RAMOS MARTIN MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS MARTIN MARIA ELENA
Empresa: SIERRA NOROESTE FORMACION SL
Administrador Unico
- Ramos Martin Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32883 , F 118, S 8, H M 592020, I/A 1 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28
Empresa: SEGURIDAD Y RESCATE FORMACION SL
Administrador Unico
- Ramos Martin Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31682 , F 210, S 8, H M 570100, I/A 1 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-28
Empresa: YUASA BATTERY IBERIA SA
Apoderado
- Ramos Martin Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28794 , F 71, S 8, H M 348266, I/A 13 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: YUASA BATTERY IBERIA SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Ramos Martin Maria Elena
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19782 , F 173, S 8, H M 348266, I/A 9 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28
Información de RAMOS MARTIN MARIA ELENA
Mostramos los datos de RAMOS MARTIN MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS MARTIN MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos