RAMOS MARCOS ENRIQUE
Informe ejecutivo de RAMOS MARCOS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMOS MARCOS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOGARMAR INMOBILIARIA SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE RAMOS MARCOS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS MARCOS ENRIQUE
Empresa: OBRAS E. RAMOS MARCOS SL
Administrador Solidario
- Martin Gomez Petra
- Ramos Marcos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18399 , F 121, S 8, H M 319222, I/A 2 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: NARA INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Ramos Marcos Enrique
- Sancho Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21325 , F 6, S 8, H M 378950, I/A 6 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Empresa: ESTABLECIMIENTOS MARTIN GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Martin Gomez Petra
- Ramos Marcos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9574 , F 45, S 8, H M 153929, I/A 4 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-28
Empresa: NARA INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Ramos Marcos Enrique
- Sancho Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21325 , F 4, S 8, H M 378950, I/A 4 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: NARA INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Ramos Marcos Enrique
- Ramos Marcos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21325 , F 4, S 8, H M 378950, I/A 4 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: PROMOGARMAR INMOBILIARIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Cazalla Domingo
- Ramos Marcos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19120 , F 163, S 8, H M 334519, I/A 2 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
Empresa: PROMOGARMAR INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Cazalla Domingo
- Ramos Marcos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19120 , F 163, S 8, H M 334519, I/A 2 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
Empresa: NARA INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Ramos Marcos Enrique
- Ramos Marcos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21325 , F 4, S 8, H M 378950, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Empresa: NARA INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Bayo De La Hoz Ricardo
- Ramos Marcos Enrique
- Ramos Marcos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21325 , F 4, S 8, H M 378950, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Empresa: NARA INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Bayo De La Hoz Ricardo
- Ramos Marcos Enrique
- Ramos Marcos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21325 , F 3, S 8, H M 378950, I/A 2 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS MARCOS ENRIQUE
Mostramos los datos de RAMOS MARCOS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS MARCOS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos