RAMOS LAGUNA ANTONIO RAFAEL
Informe ejecutivo de RAMOS LAGUNA ANTONIO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 49
Empresas activas: 39
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE RAMOS LAGUNA ANTONIO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECUOYA STUDIOS CINE SL | Apoderado Solidario | 12/06/2024 | |
ARCADIA LA SERIE SL | Apoderado Solidario | 06/06/2024 | |
TELSALOR SL | Apoderado | 14/11/2023 | |
LOS 39 LA SERIE SL | Apoderado | 23/10/2023 | |
HERMOSA Y VALIENTE LA SERIE SL | Apoderado | 19/10/2023 | |
DRAGO EUSKADI SL | Apoderado | 06/07/2023 | |
MELOCOTONERO PRODUCCIONES SL | Apoderado | 21/06/2023 | |
LENTISCO PRODUCCIONES SL | Apoderado | 20/06/2023 | |
JACARANDA FILMS SL | Apoderado | 09/03/2023 | |
TERRA ALTA LA SERIE SL | Apoderado | 08/03/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAMOS LAGUNA ANTONIO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS LAGUNA ANTONIO RAFAEL
Empresa: ARCADIA LA SERIE SL
Apoderado Solidario
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 62757, I/A 3 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-35
Empresa: SECUOYA STUDIOS CINE SL
Apoderado Solidario
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 62774, I/A 7 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-35
Empresa: TELSALOR SL
Apoderado
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6228 , F 52, S 8, H BI 81604, I/A 2 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-48
Empresa: LOS 39 LA SERIE SL
Apoderado
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3884 , F 115, S 8, H TF 70976, I/A 3 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-38
Empresa: HERMOSA Y VALIENTE LA SERIE SL
Apoderado
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3884 , F 44, S 8, H TF 70954, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Empresa: DRAGO EUSKADI SL
Apoderado
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108 , F 160, S 8, H BI 56283, I/A 6 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-48
Empresa: MELOCOTONERO PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 96, S 8, H TF 70268, I/A 4 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-38
Empresa: LENTISCO PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 108, S 8, H TF 70272, I/A 2 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-38
Empresa: JACARANDA FILMS SL
Apoderado
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841 , F 44, S 8, H TF 69588, I/A 3 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-38
Empresa: TERRA ALTA LA SERIE SL
Apoderado
- Ramos Laguna Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 222, S 8, H TF 69573, I/A 4 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-38
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS LAGUNA ANTONIO RAFAEL
Mostramos los datos de RAMOS LAGUNA ANTONIO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS LAGUNA ANTONIO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos