RAMOS GARCIA SEBASTIAN
Informe ejecutivo de RAMOS GARCIA SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMOS GARCIA SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TABARMAES SL | Administrador Unico | 05/03/2019 |
VINCULACIONES DE RAMOS GARCIA SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS GARCIA SEBASTIAN
Empresa: SEBASTIAN RAMOS E HIJO SL
Administrador Unico
- Ramos Garcia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 115, S 8, H SA 2894, I/A 11 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-37
Empresa: TABARMAES SL
Administrador Unico
- Ramos Garcia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 166, S 8, H SA 17468, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-37
Liquidador Solidario
- Ramos Garcia Sebastian
- Ramos Tabares Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 129, S 8, H SA 5502, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-37
Administrador Solidario
- Ramos Garcia Sebastian
- Ramos Tabares Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 129, S 8, H SA 5502, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-37
Empresa: SEBASTIAN RAMOS E HIJO SL
Administrador Unico
- Ramos Garcia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 114, S 8, H SA 2894, I/A 6 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-37
Empresa: SEBASTIAN RAMOS E HIJO SL
Administrador Solidario
- Ramos Garcia Sebastian
- Ramos Garcia Sebastian
- Ramos Tabares Sebastian
- Ramos Tabares Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 114, S 8, H SA 2894, I/A 6 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-37
Información de RAMOS GARCIA SEBASTIAN
Mostramos los datos de RAMOS GARCIA SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS GARCIA SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos