RAMOS FORES SILVIA
Informe ejecutivo de RAMOS FORES SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMOS FORES SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARADA 2000 SL | Socio Unico | 15/06/2015 | |
PARADA 2000 SL | Administrador Unico | 15/06/2015 |
VINCULACIONES DE RAMOS FORES SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS FORES SILVIA
Empresa: ESPACE INNOVA SL
Administrador Unico
- Ramos Fores Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206, L 769, F 52, S 8, H CS 21816, I/A 6 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-12
Empresa: CONCRETA DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Ramos Fores Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490, L 1052, F 24, S 8, H CS 30535, I/A 8 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-12
Empresa: PARADA 2000 SL
Administrador Unico
- Ramos Fores Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679, L 1240, F 6, S 8, H CS 37770, I/A 1 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-12
Empresa: PARADA 2000 SL
Socio Único
- Ramos Fores Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679, L 1240, F 6, S 8, H CS 37770, I/A 1 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-12
Empresa: CONCRETA DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Ramos Fores Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490, L 1052, F 24, S 8, H CS 30535, I/A 6 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-12
Empresa: ESPACE INNOVA SL
Administrador Unico
- Ramos Fores Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206, L 769, F 52, S 8, H CS 21816, I/A 5 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-12
Empresa: CARASE 2787 SL
Administrador Unico
- Ramos Fores Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526, L 1088, F 16, S 8, H CS 31621, I/A 2 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-12
Empresa: CARASE 2787 SL
Administrador Unico
- Ramos Fores Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526, L 1088, F 15, S 8, H CS 31621, I/A 1 (07/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-12
Información de RAMOS FORES SILVIA
Mostramos los datos de RAMOS FORES SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS FORES SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos