RAMOS FERREIRO LINO
Informe ejecutivo de RAMOS FERREIRO LINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMOS FERREIRO LINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 97 FP | Miem.Com.Ctr | 12/04/2024 | |
PENSIONS CAIXA 97 FP | MRO.COMS.CTR | 22/04/2016 | |
PENSIONS CAIXA 97 FP | MRO.COMS.CTR | 23/04/2012 |
VINCULACIONES DE RAMOS FERREIRO LINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS FERREIRO LINO
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Agusti Angelats Andreu
- Ramos Ferreiro Lino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46195 , F 190, S 8, H M 663992, I/A 74 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Agusti Angelats Andreu
- Ramos Ferreiro Lino
Secr.Com.Ctr
- Ramos Ferreiro Lino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46195 , F 190, S 8, H M 663992, I/A 74 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Secr.Com.Ctr
- Ramos Ferreiro Lino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 191, S 8, H M 663992, I/A 35 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Agusti Angelats Andreu
- Ramos Ferreiro Lino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 191, S 8, H M 663992, I/A 33 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Dominguez Bidagor Concepcion
- Ramos Ferreiro Lino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 152, S 8, H B 346073, I/A 46 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Dominguez Bidagor Concepcion
- Ramos Ferreiro Lino
- Sanchez Lara Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 203, S 8, H B 346073, I/A 17 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Agusti Angelats Andreu
- Ramos Ferreiro Lino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 203, S 8, H B 346073, I/A 15 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-08
Información de RAMOS FERREIRO LINO
Mostramos los datos de RAMOS FERREIRO LINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS FERREIRO LINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos