RAMOS FERNANDEZ ANGEL
Informe ejecutivo de RAMOS FERNANDEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS FERNANDEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIPER CANALS SL | Administrador Unico | 06/08/2024 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2015 | |
MONTAJES ELECTRICOS AZIMUT SL | Socio Unico | 13/10/2010 | |
MONTAJES ELECTRICOS AZIMUT SL | Administrador Unico | 13/10/2010 |
VINCULACIONES DE RAMOS FERNANDEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS FERNANDEZ ANGEL
Empresa: PIPER CANALS SL
Administrador Unico
- Ramos Fernandez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220096, I/A 1 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-46
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1089 , F 34, S 8, H S 1960, I/A 2746 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-39
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS AZIMUT SL
Administrador Unico
- Ramos Fernandez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3857 , F 160, S 8, H AS 41603, I/A 1 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-33
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS AZIMUT SL
Socio Único
- Ramos Fernandez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3857 , F 160, S 8, H AS 41603, I/A 1 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-33
Empresa: CREACIONES SORLI SL
Administrador Unico
- Ramos Fernandez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 122, S 8, H A 35394, I/A 4 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-03
Información de RAMOS FERNANDEZ ANGEL
Mostramos los datos de RAMOS FERNANDEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS FERNANDEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos