RAMOS ANDRADE LAURA
Informe ejecutivo de RAMOS ANDRADE LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RAMOS ANDRADE LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS ANDRADE LAURA
Empresa: CLODINE ESPAÑOLA SA
Administrador Unico
- Ramos Andrade Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 53718, I/A 15 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-08
Empresa: CLODINE ESPAÑOLA SA
Administrador Unico
- Ramos Andrade Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23354 , F 156, S 8, H B 53718, I/A 14 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Empresa: CLODINE ESPAÑOLA SA
Administrador Unico
- Ramos Andrade Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23354 , F 156, S 8, H B 53718, I/A 14 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Empresa: CHIPARUS SL
Administrador Unico
- Ramos Andrade Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23806 , F 13, S 8, H B 59049, I/A 6 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-08
Empresa: CLODINE ESPAÑOLA SA
Administrador Unico
- Ramos Andrade Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23354 , F 156, S 8, H B 53718, I/A 13 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-08
Empresa: CHIPARUS SL
Administrador Unico
- Ramos Andrade Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23806 , F 13, S 8, H B 59049, I/A 5 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-08
Empresa: CLODINE ESPAÑOLA SA
Administrador Unico
- Ramos Andrade Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23354 , F 155, S 8, H B 53718, I/A 11 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-08
Información de RAMOS ANDRADE LAURA
Mostramos los datos de RAMOS ANDRADE LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS ANDRADE LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos