RAMOS ALONSO JESUS NICOLAS
Informe ejecutivo de RAMOS ALONSO JESUS NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMOS ALONSO JESUS NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERECOVID ASTORGA SL | Administrador Unico | 26/05/2016 | |
SERECOVID ASTORGA SL | Apoderado | 08/01/2014 | |
RECTIVIA SL | Administrador Unico | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE RAMOS ALONSO JESUS NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS ALONSO JESUS NICOLAS
Empresa: SERECOVID ASTORGA SL
Administrador Unico
- Ramos Alonso Jesus Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 81, S 8, H LE 14986, I/A 6 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-24
Empresa: SERECOVID ASTORGA SL
Apoderado
- Ramos Alonso Jesus Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 80, S 8, H LE 14986, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-24
Empresa: RECTIVIA SL
Administrador Unico
- Ramos Alonso Jesus Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867 , F 72, S 8, H LE 10172, I/A 2 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-24
Información de RAMOS ALONSO JESUS NICOLAS
Mostramos los datos de RAMOS ALONSO JESUS NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS ALONSO JESUS NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos