RAMONA MUSA GEORGIANA
Informe ejecutivo de RAMONA MUSA GEORGIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMONA MUSA GEORGIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO LOGISTICO DE TRANSPORTES VELITRANS SL | Administrador Unico | 16/04/2021 | 27/10/2022 |
AREASERTRANS SL | Socio Unico | 11/05/2011 | 22/04/2013 |
AREASERTRANS SL | Administrador Unico | 11/05/2011 | 22/04/2013 |
VINCULACIONES DE RAMONA MUSA GEORGIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMONA MUSA GEORGIANA
Administrador Unico
- Ramona Musa Georgiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41790 , F 91, S 8, H M 740263, I/A 3 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Administrador Unico
- Ramona Musa Georgiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41790 , F 90, S 8, H M 740263, I/A 1 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Empresa: AREASERTRANS SL
Administrador Unico
- Ramona Musa Georgiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28839 , F 30, S 8, H M 519276, I/A 4 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Empresa: AREASERTRANS SL
Administrador Unico
- Ramona Musa Georgiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28839 , F 27, S 8, H M 519276, I/A 1 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: AREASERTRANS SL
Socio Único
- Ramona Musa Georgiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28839 , F 27, S 8, H M 519276, I/A 1 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Información de RAMONA MUSA GEORGIANA
Mostramos los datos de RAMONA MUSA GEORGIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMONA MUSA GEORGIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos