RAMON PEREZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de RAMON PEREZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMON PEREZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MT IBIZA SL | Administrador Solidario | 22/12/2021 | |
PROMOEIVI Y REFORMAS 2018 SL | Apoderado | 09/12/2019 | |
CORPORACION JRCM ASESORES 2017 SL | Administrador Solidario | 25/09/2017 |
VINCULACIONES DE RAMON PEREZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON PEREZ JUAN JOSE
Empresa: MT IBIZA SL
Administrador Solidario
- Ramon Perez Juan Jose
- Sanchez Ruz Eva Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 374, F 104, S 8, H IB 18576, I/A 1 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-07
Empresa: PROMOEIVI Y REFORMAS 2018 SL
Apoderado
- Ramon Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 342, L 340, F 52, S 8, H IB 15948, I/A 3 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-07
Empresa: CORPORACION JRCM ASESORES 2017 SL
Administrador Solidario
- Mari Hidalgo Carlos
- Ramon Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324, L 322, F 86, S 8, H IB 15004, I/A 1 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-07
Empresa: CLEANING GROUP 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Ramon Perez Juan Jose
- Yern Moreno Epifania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 274, F 72, S 8, H IB 11899, I/A 3 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-07
Empresa: CLEANING GROUP 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Ramon Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275, L 274, F 72, S 8, H IB 11899, I/A 2 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-07
Información de RAMON PEREZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de RAMON PEREZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON PEREZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos