RAMON NAVIA OSORIO PASCUAL
Informe ejecutivo de RAMON NAVIA OSORIO PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMON NAVIA OSORIO PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SABINAR DE CANTERAS SL | Administrador Unico | 07/12/2022 | |
BIOALAMO SL | Administrador Mancomunado | 25/05/2012 |
VINCULACIONES DE RAMON NAVIA OSORIO PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON NAVIA OSORIO PASCUAL
Empresa: SABINAR DE CANTERAS SL
Administrador Unico
- Ramon Navia Osorio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 48, S 8, H MU 95868, I/A 2 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-30
Empresa: SABINAR DE CANTERAS SL
Administrador Solidario
- Ramon Navia Osorio Pascual
- Ubalda Estevez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 48, S 8, H MU 95868, I/A 2 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-30
Empresa: AGRO-VITALIA SL
Liquidador
- Ramon Navia Osorio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 142, S 8, H MU 88386, I/A 2 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-30
Empresa: AGRO-VITALIA SL
Administrador Unico
- Ramon Navia Osorio Pascual
Liquidador
- Ramon Navia Osorio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 142, S 8, H MU 88386, I/A 2 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-30
Empresa: CITRICOS DE LOBOSILLO SL
Liquidador
- Ramon Navia Osorio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 186, S 8, H MU 85247, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-30
Empresa: CITRICOS DE LOBOSILLO SL
Administrador Unico
- Ramon Navia Osorio Pascual
Liquidador
- Ramon Navia Osorio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 186, S 8, H MU 85247, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-30
Empresa: SABINAR DE CANTERAS SL
Administrador Solidario
- Ramon Navia Osorio Pascual
- Ubalda Estevez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 46, S 8, H MU 95868, I/A 1 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-30
Empresa: AGRO-VITALIA SL
Administrador Unico
- Ramon Navia Osorio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 140, S 8, H MU 88386, I/A 1 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-30
Empresa: CITRICOS DE LOBOSILLO SL
Administrador Unico
- Ramon Navia Osorio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 185, S 8, H MU 85247, I/A 1 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-30
Empresa: BIOALAMO SL
Administrador Mancomunado
- Jose Miguel Cavas Barrancos
- Ramon Navia Osorio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 1, S 8, H MU 78468, I/A 1 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-30
VER MAS ACTOS
Información de RAMON NAVIA OSORIO PASCUAL
Mostramos los datos de RAMON NAVIA OSORIO PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON NAVIA OSORIO PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos