RAMON CANET MAURICIO
Informe ejecutivo de RAMON CANET MAURICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMON CANET MAURICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREMONT 2011 SL | Administrador Unico | 19/09/2016 |
VINCULACIONES DE RAMON CANET MAURICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON CANET MAURICIO
Empresa: CISFRIGO SL
Administrador Unico
- Ramon Canet Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3885, L 1197, F 185, S 8, H V 16279, I/A 16 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-46
Empresa: CISFRIGO SL
Administrador Unico
- Ramon Canet Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3885, L 1197, F 184, S 8, H V 16279, I/A 14 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-46
Empresa: CISFRIGO SL
Administrador Solidario
- Ramon Canet Maria Carmen
- Ramon Canet Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3885, L 1197, F 184, S 8, H V 16279, I/A 14 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-46
Empresa: TREMONT 2011 SL
Administrador Unico
- Ramon Canet Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 175, S 8, H V 146587, I/A 3 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-46
Empresa: CISFRIGO SL
Administrador Solidario
- Ramon Canet Maria Carmen
- Ramon Canet Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3885, L 1197, F 184, S 8, H V 16279, I/A 13 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-46
Empresa: CARBURANTES ROCIO SL
Apoderado Solidario
- Ramon Canet Maria Carmen
- Ramon Canet Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2961, L 277, F 53, S 8, H V 4015, I/A 11 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-46
Empresa: CISFRIGO SL
Apoderado
- Ramon Canet Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3885, L 1197, F 183, S 8, H V 16279, I/A 10 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-46
Empresa: CARBURANTES ROCIO SL
Apoderado Solidario
- Ramon Canet Maria Carmen
- Ramon Canet Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2961, L 277, F 52, S 8, H V 4015, I/A 10 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-46
Información de RAMON CANET MAURICIO
Mostramos los datos de RAMON CANET MAURICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON CANET MAURICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos