RAMON BORJA RUIZ MARIA
Informe ejecutivo de RAMON BORJA RUIZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMON BORJA RUIZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIMADOS SL | Administrador Solidario | 27/02/2024 | |
CAIMADOS SL | Apoderado Solidario | 12/03/2021 |
VINCULACIONES DE RAMON BORJA RUIZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON BORJA RUIZ MARIA
Empresa: CAIMADOS SL
Administrador Solidario
- Ramon Borja Ruiz Francisco
- Ramon Borja Ruiz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 80, S 8, H A 55023, I/A 4 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-03
Empresa: MAMARABLA SL
Liquidador
- Ramon Borja Ruiz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 124, S 8, H A 156305, I/A 2 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-03
Empresa: MAMARABLA SL
Administrador Unico
- Ramon Borja Ruiz Maria
Liquidador
- Ramon Borja Ruiz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 124, S 8, H A 156305, I/A 2 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-03
Empresa: CAIMADOS SL
Apoderado Solidario
- Ramon Borja Ruiz Francisco
- Ramon Borja Ruiz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 79, S 8, H A 55023, I/A 3 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-03
Empresa: MAMARABLA SL
Administrador Unico
- Ramon Borja Ruiz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 124, S 8, H A 156305, I/A 1 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-03
Información de RAMON BORJA RUIZ MARIA
Mostramos los datos de RAMON BORJA RUIZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON BORJA RUIZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos