RAMON BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO
Informe ejecutivo de RAMON BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMON BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA | Apoderado Solidario | 10/08/2020 | |
LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES SA | Apoderado Solidario | 10/08/2020 | |
LEVANTINA DISTRIBUCION PROPIA ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 10/08/2020 | |
MARMOLES DAMASO SL | Apoderado | 29/11/2018 | |
CANTERAS DEL FACTOR SL | Apoderado | 20/06/2018 |
VINCULACIONES DE RAMON BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO
Apoderado Mancomunado
- Garcia Ruiz Juan Pedro
- Juan Polo Jose
- Leon Darder Fernando
- Martinez Manero Victor Juan
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 90, S 8, H A 138239, I/A 35 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-03
Apoderado Mancomunado
- Garcia Ruiz Juan Pedro
- Juan Polo Jose
- Leon Darder Fernando
- Martinez Manero Victor Juan
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4250 , F 11, S 8, H A 99480, I/A 176 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-03
Empresa: LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Ruiz Juan Pedro
- Juan Polo Jose
- Leon Darder Fernando
- Martinez Manero Victor Juan
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 134, S 8, H A 4391, I/A 140 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-03
Apoderado Solidario
- Martinez Manero Victor Juan
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 90, S 8, H A 138239, I/A 34 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-03
Apoderado Solidario
- Martinez Manero Victor Juan
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4250 , F 10, S 8, H A 99480, I/A 175 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-03
Empresa: LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA
Apoderado Solidario
- Martinez Manero Victor Juan
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 134, S 8, H A 4391, I/A 139 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-03
Apoderado Mancomunado
- Do Rosario Vasco Jorge Marujo
- Martinez Manero Victor Juan
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4250 , F 9, S 8, H A 99480, I/A 174 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-03
Apoderado Mancomunado
- Do Rosario Vasco Jorge Marujo
- Martinez Manero Victor Juan
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 89, S 8, H A 138239, I/A 33 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-03
Empresa: MARMOLES DAMASO SL
Apoderado
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4172 , F 18, S 8, H A 9800, I/A 12 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-03
Empresa: CANTERAS DEL FACTOR SL
Apoderado
- Ramon Borja Alvarez De Toledo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4105 , F 34, S 8, H A 158983, I/A 6 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-03
VER MAS ACTOS
Información de RAMON BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO
Mostramos los datos de RAMON BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos