RAMON ALEGRET SUSANA
Informe ejecutivo de RAMON ALEGRET SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMON ALEGRET SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIRPHONE MULTISERVEIS TARRAGONA SL | Administrador Mancomunado | 13/09/2013 | |
SIRPHONE MULTISERVEIS TARRAGONA SL | Apoderado Solidario | 13/09/2013 | |
CONSTRUCCIONS INGLADA-HERRERA SL | Apoderado Solidario | 04/06/2013 | |
SIR PHONE SL | Administrador Unico | 21/01/2010 |
VINCULACIONES DE RAMON ALEGRET SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON ALEGRET SUSANA
Empresa: CONSTRUCCIONS INGLADA-HERRERA SL
Administrador Mancomunado
- Inglada Sole Joan
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 68, S 8, H T 40046, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-43
Empresa: SIRPHONE MULTISERVEIS TARRAGONA SL
Apoderado Solidario
- Inglada Sole Joan
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686 , F 146, S 8, H T 44130, I/A 5 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-43
Empresa: SIRPHONE MULTISERVEIS TARRAGONA SL
Administrador Mancomunado
- Inglada Sole Joan
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686 , F 145, S 8, H T 44130, I/A 4 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-43
Empresa: SIRPHONE MULTISERVEIS TARRAGONA SL
Administrador Unico
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686 , F 145, S 8, H T 44130, I/A 4 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-43
Empresa: SIRPHONE MULTISERVEIS TARRAGONA SL
Administrador Unico
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686 , F 144, S 8, H T 44130, I/A 3 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-43
Empresa: SIRPHONE MULTISERVEIS TARRAGONA SL
Administrador Solidario
- Garrido Mata Adolfo Manuel
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686 , F 144, S 8, H T 44130, I/A 3 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-43
Empresa: SIRPHONE MULTISERVEIS TARRAGONA SL
Administrador Solidario
- Garrido Mata Adolfo Manuel
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686 , F 143, S 8, H T 44130, I/A 2 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-43
Empresa: CONSTRUCCIONS INGLADA-HERRERA SL
Apoderado Solidario
- Inglada Sole Joan
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 67, S 8, H T 40046, I/A 3 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Empresa: CONSTRUCCIONS INGLADA-HERRERA SL
Administrador Mancomunado
- Inglada Sole Joan
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 67, S 8, H T 40046, I/A 2 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Empresa: SIR PHONE SL
Administrador Unico
- Lopez Capdevila Rafael
- Ramon Alegret Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2529 , F 180, S 8, H T 41000, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-43
Información de RAMON ALEGRET SUSANA
Mostramos los datos de RAMON ALEGRET SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON ALEGRET SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos