RAMIS PUJOL JUAN
Informe ejecutivo de RAMIS PUJOL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIS PUJOL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERANDREU SL | Socio Unico | 19/06/2023 | |
MANUFACTURAS RAMIS SL | Socio Unico | 12/06/2023 | |
SERANDREU SL | Administrador Unico | 09/04/2013 | |
MANUFACTURAS RAMIS SL | Administrador Unico | 09/04/2013 |
VINCULACIONES DE RAMIS PUJOL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIS PUJOL JUAN
Empresa: SERANDREU SL
Socio Único
- Ramis Pujol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2529 , F 123, S 8, H PM 71462, I/A 4 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-07
Empresa: MANUFACTURAS RAMIS SL
Socio Único
- Ramis Pujol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 115, S 8, H PM 7199, I/A 18 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-07
Empresa: MANUFACTURAS RAMIS SL
Administrador Unico
- Ramis Pujol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 113, S 8, H PM 7199, I/A 16 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-07
Empresa: MANUFACTURAS RAMIS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Pujol Buades Catalina
- Ramis Obrador Francisco
- Ramis Pujol Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 113, S 8, H PM 7199, I/A 16 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-07
Empresa: SERANDREU SL
Administrador Unico
- Ramis Pujol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2529 , F 119, S 8, H PM 71462, I/A 1 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-07
Empresa: ZAPEL SL
Apoderado Solidario
- Ramis Pujol Antonio
- Ramis Pujol Antonio
- Ramis Pujol Juan
- Ramis Pujol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 154, S 8, H PM 10903, I/A 9 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-07
Empresa: RAMO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Pujol Buades Catalina
- Ramis Obrador Francisco
- Ramis Pujol Antonio
- Ramis Pujol Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 175, S 8, H PM 7204, I/A 12 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-07
Empresa: RAMO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Pujol Buades Catalina
- Ramis Obrador Francisco
- Ramis Pujol Antonio
- Ramis Pujol Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957 , F 220, S 8, H PM 7204, I/A 11 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-07
Información de RAMIS PUJOL JUAN
Mostramos los datos de RAMIS PUJOL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIS PUJOL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos