RAMIS CABALLERO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de RAMIS CABALLERO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIS CABALLERO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELL DE PUJADES SL | Apoderado Solidario | 12/10/2023 | |
L'ALMIRALL I CASTELL-VI SL | Apoderado Solidario | 08/09/2023 | |
ORBIS VINUS SL | Apoderado Solidario | 06/09/2023 | |
CELLER DEL FOIX SL | Apoderado Solidario | 06/09/2023 | |
MOMENTS AYMAR SL | Apoderado Solidario | 06/09/2023 | |
GREGORI FERRER I FILLS SL | Apoderado Solidario | 05/09/2023 | |
AYMAR VITIVINICOLES SL | Apoderado Solidario | 05/09/2023 | |
ORBIS VINUS SL | Apoderado Solidario | 08/04/2022 |
VINCULACIONES DE RAMIS CABALLERO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIS CABALLERO MARIA DEL CARMEN
Empresa: CASTELL DE PUJADES SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44254 , F 222, S 8, H B 451098, I/A 7 (12/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-08
Empresa: L'ALMIRALL I CASTELL-VI SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43242 , F 203, S 8, H B 428704, I/A 11 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-08
Empresa: MOMENTS AYMAR SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43148 , F 58, S 8, H B 424092, I/A 5 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Empresa: ORBIS VINUS SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44086 , F 120, S 8, H B 446590, I/A 11 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Empresa: CELLER DEL FOIX SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 60, S 8, H B 423829, I/A 13 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Empresa: GREGORI FERRER I FILLS SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 133, S 8, H B 271551, I/A 10 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Empresa: AYMAR VITIVINICOLES SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41846 , F 127, S 8, H B 399072, I/A 16 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-08
Empresa: GRANOLLERS HABITAT SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32236 , F 30, S 8, H B 209958, I/A 8 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Empresa: AYMAR VITIVINICOLES SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41846 , F 127, S 8, H B 399072, I/A 15 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Empresa: CELLER DEL FOIX SL
Apoderado Solidario
- Ramis Caballero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 60, S 8, H B 423829, I/A 12 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
VER MAS ACTOS
Información de RAMIS CABALLERO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de RAMIS CABALLERO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIS CABALLERO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos