RAMIS ALEMANY MARIA
Informe ejecutivo de RAMIS ALEMANY MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMIS ALEMANY MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALEAR DE UCI SL | Administrador Unico | 30/03/2022 | |
POLICLINICA SA POBLA SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
LYNTOS PROYECTOS SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
POLICLINICA ALCUDIA SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
POLICLINICA INCA SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
CA'N PATI DE SOLLER SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
CALA AGULLA SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
BALEAR DE MEDICINA INTERNA SL | Administrador Unico | 23/12/2021 | |
BALEAR DE CHEQUEOS SL | Administrador Unico | 22/12/2021 | |
CYDONIA SA | Administrador Unico | 25/07/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAMIS ALEMANY MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIS ALEMANY MARIA
Empresa: BALEAR DE UCI SL
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 125, S 8, H PM 17654, I/A 7 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-07
Empresa: CALA AGULLA SL
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 56, S 8, H PM 14307, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-07
Empresa: CA'N PATI DE SOLLER SL
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 213, S 8, H PM 30700, I/A 3 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-07
Empresa: POLICLINICA INCA SL
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 66, S 8, H PM 39448, I/A 3 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-07
Empresa: POLICLINICA ALCUDIA SL
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 30, S 8, H PM 43724, I/A 3 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-07
Empresa: LYNTOS PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 144, S 8, H PM 43620, I/A 3 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-07
Empresa: POLICLINICA SA POBLA SL
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 102, S 8, H PM 40268, I/A 3 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-07
Empresa: CYDONIA SA
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 2, S 8, H PM 11332, I/A 11 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-07
Empresa: DEUMA DEST SA
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 83, S 8, H PM 17667, I/A 11 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-07
Empresa: BALEAR DE MEDICINA INTERNA SL
Administrador Unico
- Ramis Alemany Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 52, S 8, H PM 35595, I/A 4 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-07
VER MAS ACTOS
Información de RAMIS ALEMANY MARIA
Mostramos los datos de RAMIS ALEMANY MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIS ALEMANY MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos