RAMIRO JIMENEZ ANA ISABEL
Informe ejecutivo de RAMIRO JIMENEZ ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMIRO JIMENEZ ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO RAMIRO OPTICOS SA | Administrador Unico | 25/08/2009 |
VINCULACIONES DE RAMIRO JIMENEZ ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIRO JIMENEZ ANA ISABEL
Empresa: CENTRO RAMIRO OPTICOS SA
Administrador Unico
- Ramiro Jimenez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6545 , F 97, S 8, H M 106538, I/A 10 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: CENTRO RAMIRO OPTICOS SA
Administrador Unico
- Ramiro Jimenez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6545 , F 91, S 8, H M 106538, I/A 9 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: CENTRO RAMIRO OPTICOS SA
Administrador Unico
- Ramiro Jimenez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6545 , F 91, S 8, H M 106538, I/A 8 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: CENTRO RAMIRO OPTICOS SA
Administrador Unico
- Ramiro Jimenez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6545 , F 89, S 8, H M 106538, I/A 6 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-28
Información de RAMIRO JIMENEZ ANA ISABEL
Mostramos los datos de RAMIRO JIMENEZ ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIRO JIMENEZ ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos