RAMIREZ ZAPATERO ALICIA
Informe ejecutivo de RAMIREZ ZAPATERO ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMIREZ ZAPATERO ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPSOL SA | Apoderado | 23/08/2017 | |
REPSOL SA | Apoderado | 05/10/2010 | 21/07/2011 |
REPSOL SA | Apoderado | 09/06/2011 | 21/07/2011 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ ZAPATERO ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ ZAPATERO ALICIA
Empresa: REPSOL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcubierre Berges Angel
- Alcubierre Berges Angel
- Blasco Blanco Maria-jesus
- Blasco Blanco Maria-jesus
- Estrada Garcia Maria Dolores
- Estrada Garcia Maria Dolores
- Gomez Solis Roberto
- Gonzalo Delgado Margarita
- Gutierrez Serna Jaime
- Lopez Menendez Maria Jose
- Lopez Menendez Maria Jose
- Mantel Quinteros Maria Patricia
- Marti Pellon Pilar
- Pozo Casal Juan Pablo
- Ramirez Zapatero Alicia
- Ruiz Santa Quiteria Serrano Valentin
- Uson Perez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35247 , F 29, S 8, H M 65289, I/A 690 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: REPSOL YPF SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 78, S 8, H M 65289, I/A 455 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: REPSOL YPF SA
Apoderado
- Gomez Solis Roberto
- Humbria Mendiola Susana
- Javaloy Garcia Elena
- Ramirez Zapatero Alicia
- Tatay Zamarreño Gloria
- Uson Perez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21485 , F 191, S 8, H M 65289, I/A 445 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Empresa: REPSOL YPF SA
Apoderado
- Gomez Solis Roberto
- Humbria Mendiola Susana
- Ramirez Zapatero Alicia
- Uson Perez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21485 , F 172, S 8, H M 65289, I/A 422 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Información de RAMIREZ ZAPATERO ALICIA
Mostramos los datos de RAMIREZ ZAPATERO ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ ZAPATERO ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos