RAMIREZ YEIDY
Informe ejecutivo de RAMIREZ YEIDY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMIREZ YEIDY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIMAX ASSETS SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2024 | |
DEXTER M&A FUSION GROWTH SL | Socio Unico | 23/01/2024 | |
DEXTER M&A FUSION GROWTH SL | Administrador Unico | 23/01/2024 | |
DEXTER GLOBAL FINANCE SL | Apoderado | 19/11/2019 | |
DEXTER GLOBAL FINANCE SL | Apoderado | 01/10/2019 | |
JFM CONSULTORIA ESTRATEGICA DE EMPRESA SL | Socio Unico | 12/12/2012 | |
JFM CONSULTORIA ESTRATEGICA DE EMPRESA SL | Administrador Unico | 12/12/2012 | |
GLOBE PROPERTY FINANCE SL | Administrador Mancomunado | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ YEIDY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ YEIDY
Empresa: TRIMAX ASSETS SL
Administrador Mancomunado
- Maleki Saeid
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA172529, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-29
Empresa: TRIMAX ASSETS SL
Administrador Solidario
- Maleki Saeid
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA172529, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-29
Empresa: DEXTER M&A FUSION GROWTH SL
Administrador Unico
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6451, L 5359, F 31, S 8, H MA179265, I/A 1 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-29
Empresa: DEXTER M&A FUSION GROWTH SL
Socio Único
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6451, L 5359, F 31, S 8, H MA179265, I/A 1 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-29
Empresa: TRIMAX ASSETS SL
Administrador Solidario
- Maleki Saeid
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6296, L 5204, F 22, S 8, H MA172529, I/A 2 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-29
Empresa: TRIMAX ASSETS SL
Administrador Unico
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6296, L 5204, F 22, S 8, H MA172529, I/A 2 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-29
Empresa: TRIMAX ASSETS SL
Administrador Unico
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6296, L 5204, F 21, S 8, H MA172529, I/A 1 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-29
Empresa: TRIMAX ASSETS SL
Socio Único
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6296, L 5204, F 21, S 8, H MA172529, I/A 1 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-29
Empresa: DEXTER GLOBAL FINANCE SL
Apoderado
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5871, L 4778, F 29, S 8, H MA152358, I/A 3 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-29
Empresa: DEXTER GLOBAL FINANCE SL
Apoderado
- Ramirez Yeidy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5871, L 4778, F 29, S 8, H MA152358, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-29
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ YEIDY
Mostramos los datos de RAMIREZ YEIDY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ YEIDY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos