RAMIREZ SALAZAR ALVARO
Informe ejecutivo de RAMIREZ SALAZAR ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMIREZ SALAZAR ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO UNOX I D I SL | Administrador Unico | 28/06/2024 | |
GRUPO UNOX I D I SL | Socio Unico | 28/06/2024 | |
DIELEC RENOVABLE SL | Apoderado | 04/03/2024 | |
UNOX INSTALACIONES SL | Socio Unico | 09/03/2023 | |
INGESOLAR INSTALACIONES SL | Administrador Solidario | 29/08/2022 | |
SOULAZAHAR SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
GABIMTEC INGENIERIA SL | Consejero | 28/05/2021 | |
SIDEBUSINESS SL | Apoderado | 16/02/2021 | |
UNOX INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 17/11/2020 | |
POWER VERSION KITCHEN SL | Administrador Unico | 13/11/2017 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ SALAZAR ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ SALAZAR ALVARO
Empresa: GRUPO UNOX I D I SL
Administrador Unico
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183004, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-29
Empresa: GRUPO UNOX I D I SL
Socio Único
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183004, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-29
Empresa: 3D FERULAX. 6 SL
Liquidador
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5760, L 4667, F 54, S 8, H MA146739, I/A 3 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-29
Empresa: 3D FERULAX. 6 SL
Administrador Mancomunado
- Piña Carranza Pilar
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5760, L 4667, F 54, S 8, H MA146739, I/A 3 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-29
Empresa: GABIMTEC INGENIERIA SL
Apoderado Solidario
- Martinez Elegido Raul
- Nuevo Garcia Javier
- Poy Lopez Enrique
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6037, L 4944, F 30, S 8, H MA130325, I/A 4 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-29
Empresa: GABIMTEC INGENIERIA SL
Presidente
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6037, L 4944, F 30, S 8, H MA130325, I/A 4 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-29
Empresa: DIELEC RENOVABLE SL
Apoderado
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43140 , F 18, S 8, H M 762330, I/A 6 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: UNOX INSTALACIONES SL
Socio Único
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5983, L 4890, F 126, S 8, H MA157958, I/A 2 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-29
Empresa: INGESOLAR INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Martin Gutierrez Maria Jesus
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6216, L 5123, F 92, S 8, H MA169079, I/A 1 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-29
Empresa: SOULAZAHAR SL
Administrador Unico
- Ramirez Salazar Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1863, L 1423, F 220, S 8, H CS 45132, I/A 1 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-12
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ SALAZAR ALVARO
Mostramos los datos de RAMIREZ SALAZAR ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ SALAZAR ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos