RAMIREZ RUIZ ABEL MARIA
Informe ejecutivo de RAMIREZ RUIZ ABEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIREZ RUIZ ABEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONECTA ELECTRICIDAD SL | Apoderado | 05/10/2009 | 17/02/2014 |
NUEVAS INVERSIONES ARAGON SL | Administrador Unico | 11/08/2010 | 17/03/2011 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ RUIZ ABEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ RUIZ ABEL MARIA
Empresa: NUEVAS INVERSIONES ARAGON SL
Administrador Unico
- Ramirez Ruiz Abel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795 , F 96, S 8, H Z 50537, I/A 2 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-50
Empresa: NUEVAS INVERSIONES ARAGON SL
Administrador Unico
- Ramirez Ruiz Abel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795 , F 95, S 8, H Z 50537, I/A 1 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-50
Empresa: CONECTA ELECTRICIDAD SL
Apoderado
- Ramirez Ruiz Abel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 204, S 8, H Z 36689, I/A 4 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-50
Información de RAMIREZ RUIZ ABEL MARIA
Mostramos los datos de RAMIREZ RUIZ ABEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ RUIZ ABEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos