RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESARIOS PROMOTORES DE INVERSION SA | Liquidador | 21/07/2023 | |
LUXO COMERCIALIZACION SL | Socio Unico | 23/08/2017 | |
LUXO COMERCIALIZACION SL | Administrador Unico | 23/08/2017 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES RIMAG H4 SL | Administrador Unico | 07/04/2016 | |
RESINBEND SL | Administrador Unico | 22/03/2016 | |
RESINBEND SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2015 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES RIMAG H4 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2015 | |
EMPRESARIOS PROMOTORES DE INVERSION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2015 | |
MARBELLA DOMAINES REALTY DE LUXE SL | Socio Unico | 23/12/2014 | |
MARBELLA DOMAINES REALTY DE LUXE SL | Administrador Unico | 23/12/2014 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR
Liquidador
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27403 , F 4, S 8, H B 6284, I/A 15 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Administrador Unico
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27403 , F 4, S 8, H B 6284, I/A 15 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Administrador Unico
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27403 , F 4, S 8, H B 6284, I/A 14 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-08
Empresa: LUXO COMERCIALIZACION SL
Administrador Unico
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5648, L 4555, F 220, S 8, H MA141085, I/A 1 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-29
Empresa: LUXO COMERCIALIZACION SL
Socio Único
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5648, L 4555, F 220, S 8, H MA141085, I/A 1 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-29
Administrador Unico
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27403 , F 4, S 8, H B 6284, I/A 13 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
Administrador Unico
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29696 , F 93, S 8, H B 160262, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
Empresa: RESINBEND SL
Administrador Unico
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36803 , F 137, S 8, H B 295639, I/A 4 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-08
Empresa: RESINBEND SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramirez Rodriguez Carlos David
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
- Ramirez Rodriguez Palmira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36803 , F 136, S 8, H B 295639, I/A 3 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramirez Rodriguez Carlos David
- Ramirez Rodriguez Maria Del Mar
- Ramirez Rodriguez Palmira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29696 , F 93, S 8, H B 160262, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-08
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos