RAMIREZ RANDO DOLORES ENCARNACION
Informe ejecutivo de RAMIREZ RANDO DOLORES ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIREZ RANDO DOLORES ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODOHISPANIA SL | Apoderado | 08/01/2018 | 17/02/2021 |
HAKOTRANS MUDANZAS INTERNACIONALES SL | Apoderado | 02/08/2017 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ RANDO DOLORES ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ RANDO DOLORES ENCARNACION
Empresa: RODOHISPANIA SL
Apoderado
- Ramirez Rando Dolores Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666, L 4573, F 52, S 8, H MA141971, I/A 3 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
Empresa: RODOHISPANIA SL
Apoderado
- Ramirez Rando Dolores Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666, L 4573, F 52, S 8, H MA141971, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-29
Apoderado
- Ramirez Rando Dolores Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427, L 1340, F 55, S 8, H MA 39008, I/A 8 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-29
Información de RAMIREZ RANDO DOLORES ENCARNACION
Mostramos los datos de RAMIREZ RANDO DOLORES ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ RANDO DOLORES ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos