RAMIREZ MUROS CESAR MANUEL
Informe ejecutivo de RAMIREZ MUROS CESAR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIREZ MUROS CESAR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES EVIRAN SL | Administrador Solidario | 15/12/2020 | |
GLOBAL MARKET CELTITAN E-COMERCE SL | Socio Unico | 10/07/2020 | |
GLOBAL MARKET CELTITAN E-COMERCE SL | Administrador Unico | 10/07/2020 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ MUROS CESAR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ MUROS CESAR MANUEL
Empresa: MISS SUSHI SEVILLA SL
Administrador Unico
- Ramirez Muros Cesar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE109698, I/A 5 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-41
Empresa: DISTRIBUCIONES EVIRAN SL
Administrador Solidario
- Carranza Campos Jose Manuel
- Ramirez Muros Cesar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2747 , F 208, S 8, H SE 34268,SE , I/ 5 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-41
Empresa: GLOBAL MARKET CELTITAN E-COMERCE SL
Administrador Unico
- Ramirez Muros Cesar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684 , F 58, S 8, H SE 97045, I/A 2 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-41
Empresa: GLOBAL MARKET CELTITAN E-COMERCE SL
Socio Único
- Ramirez Muros Cesar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684 , F 58, S 8, H SE 97045, I/A 2 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-41
Empresa: MISS SUSHI SEVILLA SL
Administrador Unico
- Ramirez Muros Cesar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6200 , F 35, S 8, H SE109698, I/A 1 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-41
Administrador Solidario
- Carranza Campos Jose Manuel
- Ramirez Muros Cesar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4749 , F 116, S 8, H SE 75399, I/A 3 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-41
Información de RAMIREZ MUROS CESAR MANUEL
Mostramos los datos de RAMIREZ MUROS CESAR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ MUROS CESAR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos