RAMIREZ MANZANEDA MIGUEL
Informe ejecutivo de RAMIREZ MANZANEDA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMIREZ MANZANEDA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES RAMIREZ SL | Socio Unico | 21/08/2017 | |
EXPLOTACIONES RAMIREZ SL | Administrador Unico | 21/08/2017 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ MANZANEDA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ MANZANEDA MIGUEL
Empresa: APARTAMENTOS ALTEA SL
Administrador Unico
- Ramirez Manzaneda Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 138, S 8, H A 49261, I/A 6 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-03
Empresa: EXPLOTACIONES RAMIREZ SL
Administrador Unico
- Ramirez Manzaneda Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4058 , F 147, S 8, H A 156432, I/A 1 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-03
Empresa: EXPLOTACIONES RAMIREZ SL
Socio Único
- Ramirez Manzaneda Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4058 , F 147, S 8, H A 156432, I/A 1 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-03
Empresa: BENIJUPITER SA
Liquidador Mancomunado
- Ramirez Manzaneda Miguel
- Sanchez Navarro Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 28, S 8, H A 20241, I/A 5 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-03
Empresa: BENIJUPITER SA
Administrador Mancomunado
- Ramirez Manzaneda Miguel
- Sanchez Navarro Valentin
Liquidador Mancomunado
- Ramirez Manzaneda Miguel
- Sanchez Navarro Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 28, S 8, H A 20241, I/A 5 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-03
Empresa: VILLAS MORANT SL
Administrador Unico
- Ramirez Manzaneda Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 47, S 8, H A 53205, I/A 6 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-03
Información de RAMIREZ MANZANEDA MIGUEL
Mostramos los datos de RAMIREZ MANZANEDA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ MANZANEDA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos