RAMIREZ JIMENEZ CEFERINA
Informe ejecutivo de RAMIREZ JIMENEZ CEFERINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMIREZ JIMENEZ CEFERINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LACONCER SL | Administrador Solidario | 26/06/2017 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ JIMENEZ CEFERINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ JIMENEZ CEFERINA
Empresa: LACONCER SL
Administrador Solidario
- Cervera Ramirez Aurelio
- Cervera Ramirez Laura
- Cervera Ramirez Silvia
- Ramirez Jimenez Ceferina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 59, S 8, H GR 37864, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-18
Empresa: LACONCER SL
Administrador Unico
- Ramirez Jimenez Ceferina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 59, S 8, H GR 37864, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-18
Empresa: CEFERINA RAMIREZ E HIJOS SL
Liquidador
- Ramirez Jimenez Ceferina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 63, S 8, H GR 27409, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-18
Empresa: CEFERINA RAMIREZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Ramirez Jimenez Ceferina
Liquidador
- Ramirez Jimenez Ceferina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 63, S 8, H GR 27409, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-18
Empresa: LACONCER SL
Administrador Unico
- Ramirez Jimenez Ceferina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 58, S 8, H GR 37864, I/A 1 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-18
Empresa: LACONCER SL
Socio Único
- Ramirez Jimenez Ceferina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 58, S 8, H GR 37864, I/A 1 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-18
Información de RAMIREZ JIMENEZ CEFERINA
Mostramos los datos de RAMIREZ JIMENEZ CEFERINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ JIMENEZ CEFERINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos