RAMIREZ INCHAUSTI GORKA
Informe ejecutivo de RAMIREZ INCHAUSTI GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIREZ INCHAUSTI GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIRO GRIFOLS SL | Apoderado | 07/08/2018 | |
ARACLON BIOTECH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/10/2017 | |
GRIFOLS MOVACO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2017 | |
INSTITUTO GRIFOLS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2017 | |
LABORATORIOS GRIFOLS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2017 | |
GRIFOLS VIAJES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2017 | |
BIOMAT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2017 | |
GRIFOLS INTERNATIONAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2017 | |
GRIFOLS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2017 | |
DIAGNOSTIC GRIFOLS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAMIREZ INCHAUSTI GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ INCHAUSTI GORKA
Empresa: KIRO GRIFOLS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Pla Martinez Ernesto
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 47, S 8, H SS 33790, I/A 21 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-20
Empresa: ARACLON BIOTECH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canet Gutierrez Laia
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 90, S 8, H Z 35111, I/A 37 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-50
Empresa: LABORATORIOS GRIFOLS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canet Gutierrez Laia
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 167, S 8, H B 111831, I/A 116 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-08
Empresa: INSTITUTO GRIFOLS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canet Gutierrez Laia
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 207, S 8, H B 110367, I/A 135 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-08
Empresa: GRIFOLS MOVACO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canet Gutierrez Laia
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45827 , F 105, S 8, H B 112975, I/A 123 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-08
Empresa: GRIFOLS ENGINEERING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canet Gutierrez Laia
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46021 , F 101, S 8, H B 230494, I/A 54 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canet Gutierrez Laia
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44824 , F 166, S 8, H B 111829, I/A 70 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Empresa: DIAGNOSTIC GRIFOLS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canet Gutierrez Laia
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45847 , F 154, S 8, H B 100072, I/A 92 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Empresa: GRIFOLS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canet Gutierrez Laia
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43499 , F 156, S 8, H B 92799, I/A 207 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Empresa: GRIFOLS INTERNATIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canet Gutierrez Laia
- Ramirez Inchausti Gorka
- Rodriguez Pozo Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44824 , F 178, S 8, H B 167921, I/A 75 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-08
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ INCHAUSTI GORKA
Mostramos los datos de RAMIREZ INCHAUSTI GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ INCHAUSTI GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos