RAMIREZ GONZALEZ ARMANDO CARLOS
Informe ejecutivo de RAMIREZ GONZALEZ ARMANDO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIREZ GONZALEZ ARMANDO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIOPHARM SL | Apoderado | 12/03/2024 | 31/05/2024 |
HEALTH SERVICES 2009 SL | Administrador Unico | 19/10/2011 | 20/11/2017 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ GONZALEZ ARMANDO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ GONZALEZ ARMANDO CARLOS
Empresa: TIOPHARM SL
Apoderado
- Ramirez Gonzalez Armando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 61987, I/A 7 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-33
Empresa: TIOPHARM SL
Apoderado
- Ramirez Gonzalez Armando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4585 , F 106, S 8, H AS 61987, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-33
Empresa: HEALTH SERVICES 2009 SL
Administrador Unico
- Ramirez Gonzalez Armando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3929 , F 205, S 8, H AS 42978, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-33
Empresa: HEALTH SERVICES 2009 SL
Administrador Unico
- Ramirez Gonzalez Armando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3929 , F 204, S 8, H AS 42978, I/A 1 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-33
Información de RAMIREZ GONZALEZ ARMANDO CARLOS
Mostramos los datos de RAMIREZ GONZALEZ ARMANDO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ GONZALEZ ARMANDO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos