RAMIREZ GALVEZ MARIA LUZ
Informe ejecutivo de RAMIREZ GALVEZ MARIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIREZ GALVEZ MARIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATECH ADVANCED SOLUTIONS SA | Apoderado | 22/07/2015 | 21/12/2021 |
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA | Apoderado | 28/09/2012 | 20/12/2021 |
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA | Apoderado Solidario | 28/09/2012 | 20/12/2021 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ GALVEZ MARIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ GALVEZ MARIA LUZ
Empresa: AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Martin Francisco Javier
- Garcia Martin Francisco Javier
- Manzanares Abasolo Maria Aranzazu
- Ramirez Galvez Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6812 , F 84, S 8, H SE 3874, I/A 201 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-41
Empresa: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA
Apoderado Solidario
- Castillo Cano-cortes Luis
- Descarga Napoles Javier
- Ramirez Galvez Maria Luz
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6793 , F 41, S 8, H SE 9983, I/A 245 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-41
Empresa: AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA
Apoderado
- Ramirez Galvez Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 102, S 8, H SE 3874, I/A 141 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-41
Empresa: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA
Apoderado Solidario
- Descarga Napoles Javier
- Ramirez Galvez Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 133, S 8, H SE 9983, I/A 129 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA
Apoderado
- Ramirez Galvez Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 131, S 8, H SE 9983, I/A 128 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-41
Información de RAMIREZ GALVEZ MARIA LUZ
Mostramos los datos de RAMIREZ GALVEZ MARIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ GALVEZ MARIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos