RAMIREZ FIERRO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de RAMIREZ FIERRO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMIREZ FIERRO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOBUSES LA ESTRELLA SA | Consejero | 07/10/2014 | |
ESJAPIOL SICAV SA | Presidente | 23/07/2009 | 26/04/2011 |
ESJAPIOL SICAV SA | Consejero Delegado | 23/07/2009 | 26/04/2011 |
ESJAPIOL SICAV SA | Consejero | 23/07/2009 | 26/04/2011 |
OTALSA SL | Secretario | 11/04/2011 | |
OTALSA SL | Consejero | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ FIERRO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ FIERRO JOSE MARIA
Empresa: AUTOBUSES LA ESTRELLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 161, S 8, H BI 4440,A , I/ 11 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-48
Empresa: ESJAPIOL SICAV SA
Consejero Delegado
- Ramirez Fierro Jose Maria
Consejero
- Ramirez Fierro Jose Maria
Presidente
- Ramirez Fierro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 173, S 8, H M 486600, I/A 4 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Empresa: OTALSA SL
Consejero
- Ramirez Fierro Jose Maria
Secretario
- Ramirez Fierro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 186, S 8, H BI 687, I/A 8 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-48
Empresa: ESJAPIOL SICAV SA
Consejero Delegado
- Ramirez Fierro Jose Maria
Consejero
- Ramirez Fierro Jose Maria
- Thapar Martinez Prem
Presidente
- Ramirez Fierro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 162, S 8, H BI 26694, I/A 14 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-48
Información de RAMIREZ FIERRO JOSE MARIA
Mostramos los datos de RAMIREZ FIERRO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ FIERRO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos