RAMIREZ FERRI CARMEN BEATRIZ
Informe ejecutivo de RAMIREZ FERRI CARMEN BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMIREZ FERRI CARMEN BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES MONTEMINA SL | Administrador Solidario | 31/10/2017 | 24/01/2019 |
EXPLOTACIONES MONTEMINA SL | Administrador Solidario | 23/06/2010 | 06/10/2015 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ FERRI CARMEN BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ FERRI CARMEN BEATRIZ
Empresa: EXPLOTACIONES MONTEMINA SL
Administrador Solidario
- Ramirez Ferri Carmen Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9196, L 6479, F 23, S 8, H V 139328, I/A 6 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-46
Empresa: EXPLOTACIONES MONTEMINA SL
Administrador Solidario
- Ramirez Ferri Carmen Beatriz
- Ramirez Ferri Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9196, L 6479, F 23, S 8, H V 139328, I/A 5 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-46
Empresa: EXPLOTACIONES MONTEMINA SL
Administrador Solidario
- Ramirez Ferri Carmen Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9196, L 6479, F 22, S 8, H V 139328, I/A 3 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-46
Empresa: EXPLOTACIONES MONTEMINA SL
Administrador Solidario
- Ferri Lopez Beatriz
- Ramirez Ferri Carmen Beatriz
- Ramirez Ferri Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9196, L 6479, F 20, S 8, H V 139328, I/A 1 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46
Información de RAMIREZ FERRI CARMEN BEATRIZ
Mostramos los datos de RAMIREZ FERRI CARMEN BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ FERRI CARMEN BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos