RAMIREZ DELGADO JESUS CRISTOFER
Informe ejecutivo de RAMIREZ DELGADO JESUS CRISTOFER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMIREZ DELGADO JESUS CRISTOFER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCTIVA SL | Administrador Unico | 11/10/2010 | 26/11/2015 |
INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCTIVA SL | Administrador Unico | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ DELGADO JESUS CRISTOFER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ DELGADO JESUS CRISTOFER
Empresa: INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCTIVA SL
Administrador Unico
- Ramirez Delgado Jesus Cristofer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 12, S 8, H CA 5565, I/A 13 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-11
Empresa: INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCTIVA SL
Administrador Unico
- Ramirez Delgado Jesus Cristofer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 11, S 8, H CA 5565, I/A 10 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-11
Empresa: INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCTIVA SL
Administrador Unico
- Ramirez Delgado Jesus Cristofer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 11, S 8, H CA 5565, I/A 9 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-11
Información de RAMIREZ DELGADO JESUS CRISTOFER
Mostramos los datos de RAMIREZ DELGADO JESUS CRISTOFER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ DELGADO JESUS CRISTOFER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos