RAMIREZ CASTANEDO VALENTIN
Informe ejecutivo de RAMIREZ CASTANEDO VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIREZ CASTANEDO VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALE Y TINO SL | Administrador Solidario | 05/01/2015 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ CASTANEDO VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ CASTANEDO VALENTIN
Empresa: IMPOSIBLES NOVELES VENTUROSOS SL
Liquidador
- Ramirez Castanedo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19394 , F 108, S 8, H M 340156, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Empresa: IMPOSIBLES NOVELES VENTUROSOS SL
Administrador Unico
- Ramirez Castanedo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19394 , F 108, S 8, H M 340156, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Empresa: VATIFRIO SL
Liquidador
- Ramirez Castanedo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 57, S 8, H M 246261, I/A 3 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Empresa: VATIFRIO SL
Consejero Delegado
- Ramirez Castanedo Valentin
Consejero
- Dru International N.V
- Garcia Avizanda Noemi
- Ramirez Castanedo Valentin
Presidente
- Ramirez Castanedo Valentin
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 57, S 8, H M 246261, I/A 3 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Empresa: VALE Y TINO SA
Administrador Solidario
- Alchapar Perez Eugenia
- Ramirez Castanedo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6182 , F 15, S 8, H M 100805, I/A 11 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Empresa: VALE Y TINO SA
Administrador Solidario
- Alchapar Perez Eugenia
- Ramirez Castanedo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6182 , F 15, S 8, H M 100805, I/A 11 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Empresa: VALE Y TINO SA
Administrador Solidario
- Alchapar Perez Eugenia
- Ramirez Castanedo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6182 , F 15, S 8, H M 100805, I/A 10 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Información de RAMIREZ CASTANEDO VALENTIN
Mostramos los datos de RAMIREZ CASTANEDO VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ CASTANEDO VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos