RAMIREZ BIGORDA LUIS CARLOS
Informe ejecutivo de RAMIREZ BIGORDA LUIS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RAMIREZ BIGORDA LUIS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TMPRECISION APPLICATIONS SL | Administrador Unico | 28/09/2018 | |
LUCARABI INVERSIONES SL | Administrador Unico | 28/08/2018 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ BIGORDA LUIS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ BIGORDA LUIS CARLOS
Empresa: WINTERTHUR TECHNOLOGY IBERICA SL
Administrador Solidario
- Ramirez Bigorda Guillermo
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41835 , F 38, S 8, H B 394125, I/A 5 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: COHERSA INDUSTRIAS SA
Apoderado
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23048 , F 13, S 8, H B 46912, I/A 34 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-08
Empresa: ABRASIVOS JUTO SA
Apoderado
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4342, L 1654, F 133, S 8, H V 22474, I/A 13 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-46
Empresa: GASMOLNET SL
Administrador Unico
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43278 , F 174, S 8, H B 422757, I/A 2 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-08
Empresa: LUCARABI INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46544 , F 59, S 8, H B 523360, I/A 1 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: MESTRAL BROTHERS INVESTMENTS SL
Consejero
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41247 , F 178, S 8, H B 378531, I/A 5 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Empresa: MESTRAL BROTHERS INVESTMENTS SL
Consejero
- Bigorda Mallet Ana Maria
- Ramirez Bigorda Guillermo
- Ramirez Bigorda Jorge
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41247 , F 177, S 8, H B 378531, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
Empresa: MESTRAL BROTHERS INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Ramirez Bigorda Guillermo Javier
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41247 , F 177, S 8, H B 378531, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
Empresa: COHERSA INDUSTRIAS SA
Administrador Solidario
- Ramirez Bigorda Guillermo Javier
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23048 , F 12, S 8, H B 46912, I/A 33 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-08
Empresa: COHERSA INDUSTRIAS SA
Administrador Solidario
- Ramirez Bigorda Guillermo Javier
- Ramirez Bigorda Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23048 , F 12, S 8, H B 46912, I/A 31 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ BIGORDA LUIS CARLOS
Mostramos los datos de RAMIREZ BIGORDA LUIS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ BIGORDA LUIS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos