RAMIREZ BERASATEGUI SILVIA
Informe ejecutivo de RAMIREZ BERASATEGUI SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMIREZ BERASATEGUI SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAKIBER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2019 | |
MAKIBER SA | Apoderado | 24/10/2018 | |
MAKIBER SA | Apoderado | 29/06/2017 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ BERASATEGUI SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ BERASATEGUI SILVIA
Empresa: MAKIBER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramirez Berasategui Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 95, S 8, H M 29714, I/A 167 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: MAKIBER SA
Apoderado
- Ramirez Berasategui Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 94, S 8, H M 29714, I/A 166 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Empresa: MAKIBER SA
Apoderado
- Ramirez Berasategui Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 93, S 8, H M 29714, I/A 161 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Empresa: MAKIBER SA
Apoderado
- Horrillo Lopez Manuel
- Ramirez Berasategui Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 93, S 8, H M 29714, I/A 160 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Información de RAMIREZ BERASATEGUI SILVIA
Mostramos los datos de RAMIREZ BERASATEGUI SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ BERASATEGUI SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos