RAMIREZ BALBOTEO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de RAMIREZ BALBOTEO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIREZ BALBOTEO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SORTIL ZETA SL | Apoderado Solidario | 25/07/2016 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ BALBOTEO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ BALBOTEO JUAN CARLOS
Empresa: GIAMAR SA
Administrador Unico
- Ramirez Balboteo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276, L 189, F 124, S 8, H MA 7901, I/A 3 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-29
Empresa: SORTIL ZETA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Duarte Inmaculada
- Ramirez Balboteo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011, L 1924, F 145, S 8, H MA 55129, I/A 5 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-29
Empresa: SEABEACH VENTURA SL
Administrador Unico
- Ramirez Balboteo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4968, L 3875, F 112, S 8, H MA112104, I/A 3 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-29
Empresa: SEABEACH VENTURA SL
Administrador Unico
- Ramirez Balboteo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4968, L 3875, F 111, S 8, H MA112104, I/A 1 (21/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Información de RAMIREZ BALBOTEO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de RAMIREZ BALBOTEO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ BALBOTEO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos