RAMIREZ ALONSO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de RAMIREZ ALONSO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RAMIREZ ALONSO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADORA SL | Administrador Unico | 04/03/2019 | |
MADORA SL | Apoderado | 29/12/2015 | |
DEBORMAR SL | Administrador Unico | 28/09/2015 | |
BUENDIA ALQUILERES SL | Administrador Unico | 12/09/2013 | |
INMOBGINES SL | Administrador Unico | 12/09/2013 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ ALONSO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ ALONSO JOSE LUIS
Empresa: UNION MARAL SL
Liquidador
- Martinez Yañez Francisco
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 78, S 8, H A 88608, I/A 9 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-03
Empresa: UNION MARAL SL
Liquidador
- Martinez Yañez Francisco
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 77, S 8, H A 88608, I/A 8 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
Empresa: UNION MARAL SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Yañez Francisco
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 77, S 8, H A 88608, I/A 8 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
Empresa: MADORA SL
Administrador Unico
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 66, S 8, H A 12237, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-03
Empresa: MADORA SL
Administrador Unico
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 66, S 8, H A 12237, I/A 6 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-03
Empresa: MADORA SL
Administrador Unico
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 66, S 8, H A 12237, I/A 5 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-03
Empresa: MADORA SL
Apoderado
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 65, S 8, H A 12237, I/A 4 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-03
Empresa: DEBORMAR SL
Administrador Unico
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 40, S 8, H A 146694, I/A 1 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-03
Empresa: MADORA SL
Administrador Unico
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 65, S 8, H A 12237, I/A 3 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-03
Empresa: INMOBGINES SL
Administrador Unico
- Ramirez Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 175, S 8, H A 136394, I/A 1 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-03
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ ALONSO JOSE LUIS
Mostramos los datos de RAMIREZ ALONSO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ ALONSO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos