RAMBLA SOTO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de RAMBLA SOTO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMBLA SOTO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PISCINA DESTINADA A OCIO SL | Administrador Solidario | 30/05/2022 | |
SALA KOSS KLUB SL | Administrador Solidario | 30/05/2022 | |
LA CASA DEL CONDE NOCHE SL | Administrador Unico | 02/03/2022 | |
GRUPO BULEVAR INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 21/09/2021 | |
WENGE MALAGA SL | Administrador Solidario | 18/05/2021 | |
TERRAZA MUELLE PUERTO SL | Administrador Solidario | 30/04/2021 | |
INVERSIONES 3J MALAGA SL | Administrador Solidario | 29/04/2021 | |
RAMSOT INVERSIONES SL | Socio Unico | 20/01/2021 | |
RAMSOT INVERSIONES SL | Administrador Unico | 20/01/2021 | |
BELLAURAM SL | Socio Unico | 07/10/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAMBLA SOTO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMBLA SOTO JUAN ANTONIO
Empresa: GRUPO SOPHIE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Galvez Felipe
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6104, L 5011, F 101, S 8, H MA164462, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-29
Empresa: SALA KOSS KLUB SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Villodres Jose
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6183, L 5090, F 95, S 8, H MA167715, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-29
Empresa: PISCINA DESTINADA A OCIO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Villodres Jose
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6183, L 5090, F 90, S 8, H MA167714, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-29
Empresa: LA CASA DEL CONDE NOCHE SL
Administrador Unico
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4600, L 3508, F 3, S 8, H MA 99973, I/A 3 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-29
Empresa: LA CASA DEL CONDE NOCHE SL
Administrador Solidario
- Bueno Mindan Francisco Jose
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4600, L 3508, F 3, S 8, H MA 99973, I/A 3 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-29
Empresa: GRUPO SOPHIE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Galvez Felipe
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6104, L 5011, F 99, S 8, H MA164462, I/A 1 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Empresa: GRUPO BULEVAR INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Mate Alarcon Antonio Enrique
- Mate Alarcon Francisco Jose
- Nieto Martin Jose Alberto
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6003, L 4910, F 28, S 8, H MA158986, I/A 2 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-29
Empresa: WENGE MALAGA SL
Administrador Solidario
- Nieto Martin Jose Alberto
- Rambla Soto Francisco Javier
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5507, L 4414, F 213, S 8, H MA133665, I/A 2 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
Empresa: WENGE MALAGA SL
Administrador Solidario
- Barea Verdugo Jose Maria
- Nieto Martin Jose Alberto
- Rambla Soto Francisco Javier
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5507, L 4414, F 213, S 8, H MA133665, I/A 2 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
Empresa: TERRAZA MUELLE PUERTO SL
Administrador Solidario
- Rambla Soto Francisco Javier
- Rambla Soto Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6032, L 4939, F 7, S 8, H MA160789, I/A 1 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-29
VER MAS ACTOS
Información de RAMBLA SOTO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de RAMBLA SOTO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMBLA SOTO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos