RAMALLO DIAZ MILAGROS
Informe ejecutivo de RAMALLO DIAZ MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RAMALLO DIAZ MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMENDRON18 SL | Consejero | 01/02/2019 | 16/03/2023 |
PICO NAVACHICA 19 RENTALS SL | Consejero | 04/02/2019 | 09/03/2023 |
PICO LUCERO 19 RENTALS SL | Consejero | 04/02/2019 | 08/03/2023 |
MARAVILLAS DEL MAR SL | Secretario | 11/04/2017 | |
MARAVILLAS DEL MAR SL | Consejero | 11/04/2017 |
VINCULACIONES DE RAMALLO DIAZ MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMALLO DIAZ MILAGROS
Empresa: ALMENDRON18 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Lantero Alejandro
- Bueno Ramallo Sergio Alonso
- Bueno Ramallo Sonia Noemi
- Ramallo Diaz Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38659 , F 123, S 8, H M 687410, I/A 2 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: PICO LUCERO 19 RENTALS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Lantero Alejandro
- Bueno Ramallo Alejandro
- Bueno Ramallo Sonia Noemi
- Ramallo Diaz Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5805, L 4712, F 172, S 8, H MA148984, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-29
Empresa: PICO NAVACHICA 19 RENTALS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Lantero Alejandro
- Bueno Ramallo Alejandro
- Bueno Ramallo Sergio Alonso
- Ramallo Diaz Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38696 , F 33, S 8, H M 688035, I/A 2 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: PICO LUCERO 19 RENTALS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Lantero Alejandro
- Bueno Ramallo Alejandro
- Bueno Ramallo Sonia Noemi
- Ramallo Diaz Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5805, L 4712, F 171, S 8, H MA148984, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-29
Empresa: PICO NAVACHICA 19 RENTALS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Lantero Alejandro
- Bueno Ramallo Alejandro
- Bueno Ramallo Sergio Alonso
- Ramallo Diaz Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38696 , F 31, S 8, H M 688035, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Empresa: ALMENDRON18 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Lantero Alejandro
- Bueno Ramallo Sonia Noemi
- Ramallo Diaz Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38659 , F 121, S 8, H M 687410, I/A 1 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Empresa: MARAVILLAS DEL MAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Lantero Alejandro
- Ramallo Diaz Milagros
- Sanchez Marfil Francisco
Presidente
Secretario
- Ramallo Diaz Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4160, L 3070, F 28, S 8, H MA 7008, I/A 6 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-29
Información de RAMALLO DIAZ MILAGROS
Mostramos los datos de RAMALLO DIAZ MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMALLO DIAZ MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos