RAMALLO ACOSTA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de RAMALLO ACOSTA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RAMALLO ACOSTA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METESA TELEFONIA SL | Presidente | 24/02/2012 | |
METESA TELEFONIA SL | Consejero | 24/02/2012 |
VINCULACIONES DE RAMALLO ACOSTA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMALLO ACOSTA JOSE ANTONIO
Empresa: FORMACION DEL METAL DE TENERIFE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 185, S 8, H TF 32656, I/A 6 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-38
Empresa: CONSTRUCCIONES CANARIAS GARA 2000 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Presidente
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 179, S 8, H TF 20237,1 , I/ 5 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS DE TENERIFE SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Presidente
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 171, S 8, H TF 2911, I/A 35 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Presidente
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 184, S 8, H IP 1739, I/A 6 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-38
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alvarez Gonzalez Antonio
- Galvan Marrero Laureano
- Ramallo Acosta Jose Antonio
- Rodriguez Diez Miguel
Presidente
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 183, S 8, H IP 1739, I/A 3 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-38
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Gonzalez Antonio
- Ramallo Acosta Jose Antonio
- Rodriguez Diez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 183, S 8, H IP 1739, I/A 3 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-38
Empresa: CONSTRUCCIONES CANARIAS GARA 2000 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alvarez Gonzalez Antonio
- Galvan Marrero Laureano
- Ramallo Acosta Jose Antonio
- Rodriguez Diez Miguel
Presidente
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 178, S 8, H TF 20237,1 , I/ 3 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-38
Empresa: CONSTRUCCIONES CANARIAS GARA 2000 SL
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Gonzalez Antonio
- Ramallo Acosta Jose Antonio
- Rodriguez Diez Miguel
Consejero
- Alvarez Gonzalez Antonio
- Ramallo Acosta Jose Antonio
- Rodriguez Diez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 178, S 8, H TF 20237,1 , I/ 3 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-38
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS DE TENERIFE SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alvarez Gonzalez Antonio
- Galvan Marrero Laureano
- Ramallo Acosta Jose Antonio
- Rodriguez Diez Miguel
Presidente
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 170, S 8, H TF 2911, I/A 31 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS DE TENERIFE SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alvarez Gonzalez Antonio
- Galvan Marrero Laureano
- Ramallo Acosta Jose Antonio
- Rodriguez Diez Miguel
Presidente
- Ramallo Acosta Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 170, S 8, H TF 2911, I/A 31 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
VER MAS ACTOS
Información de RAMALLO ACOSTA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de RAMALLO ACOSTA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMALLO ACOSTA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos