RAMALLEIRA VAZQUEZ DOMINGO
Informe ejecutivo de RAMALLEIRA VAZQUEZ DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMALLEIRA VAZQUEZ DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORVENTO ESTELO SL | Apoderado | 26/07/2019 |
VINCULACIONES DE RAMALLEIRA VAZQUEZ DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMALLEIRA VAZQUEZ DOMINGO
Empresa: ECAR EOLICA SL
Consejero
- Fernandez Castro Marta
- Fernandez Fernandez Maria Del Camino
- Nogueiras Perez Jose Ivan
- Ramalleira Vazquez Domingo
- Viso Rodriguez German
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 217, S 8, H LU 13694, I/A 12 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-27
Empresa: ECAR EOLICA SL
Consejero
- Fernandez Castro Marta
- Nogueiras Perez Jose Ivan
- Ramalleira Vazquez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 216, S 8, H LU 13694, I/A 9 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-27
Empresa: NORVENTO ESTELO SL
Apoderado
- Ramalleira Vazquez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 136, S 8, H LU 19440, I/A 6 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-27
Empresa: ELECTRICIDAD EOLICA DE GALICIA SL
Consejero
- Fernandez Castro Marta
- Mera Franqueiro Manuel
- Nogueiras Perez Jose Ivan
- Ramalleira Vazquez Domingo
- Termenon Gomez Moises
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 45, S 8, H SC 45676, I/A 4 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-15
Empresa: ALLARLUZ SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 2, S 8, H OR 3686, I/A 17 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-32
Empresa: ELECTRICIDAD EOLICA DE GALICIA SL
Consejero
- Fernandez Castro Marta
- Mera Franqueiro Manuel
- Nogueiras Perez Jose Ivan
- Ramalleira Vazquez Domingo
- Soler Padros Juan
- Termenon Gomez Moises
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 41, S 8, H SC 45676, I/A 1 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-15
Empresa: ELECTRICIDAD EOLICA DE GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mera Franqueiro Manuel
- Nogueiras Perez Jose Ivan
- Ramalleira Vazquez Domingo
- Soler Padros Juan
Apoderado Mancomunado
- Lorenzo Michelena Jose Maria
- Nogueiras Perez Jose Ivan
- Prado Nieto Maria Luisa
- Ramalleira Vazquez Domingo
- Viaño Illodo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 43, S 8, H SC 45676, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-15
Información de RAMALLEIRA VAZQUEZ DOMINGO
Mostramos los datos de RAMALLEIRA VAZQUEZ DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMALLEIRA VAZQUEZ DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos