RAMA BURGUILLOS MANUEL
Informe ejecutivo de RAMA BURGUILLOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMA BURGUILLOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIBUS 2020 SL | Administrador Unico | 29/03/2021 | |
RADIBUS 2020 SL | Socio Unico | 29/03/2021 | |
AGROPECUARIA TRAVENZA SL | Secretario | 10/01/2017 | |
AGROPECUARIA TRAVENZA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/01/2017 | |
AGROPECUARIA TRAVENZA SL | Consejero | 10/01/2017 | |
AGROQUIMICOS LA CHOLAICA SL | Apoderado | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE RAMA BURGUILLOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMA BURGUILLOS MANUEL
Empresa: RADIBUS 2020 SL
Administrador Unico
- Rama Burguillos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 36, S 8, H BA 31571, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-06
Empresa: RADIBUS 2020 SL
Socio Único
- Rama Burguillos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 36, S 8, H BA 31571, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-06
Empresa: AGROPECUARIA TRAVENZA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Hilario Mayo Garcia
- Hilario Mayo Barroso
- Jose Prado Rodriguez
- Luis Ortiz Pardo
- Rama Burguillos Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
- Rama Burguillos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649 , F 223, S 8, H BA 27801, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-06
Empresa: AGROQUIMICOS LA CHOLAICA SL
Administrador Unico
- Rama Burguillos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 202, S 8, H BA 17104, I/A 3 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-06
Empresa: AGROQUIMICOS LA CHOLAICA SL
Apoderado
- Rama Burguillos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 202, S 8, H BA 17104, I/A 2 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-06
Información de RAMA BURGUILLOS MANUEL
Mostramos los datos de RAMA BURGUILLOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMA BURGUILLOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos