RALF KISSLER
Informe ejecutivo de RALF KISSLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RALF KISSLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIKA AUTOMOTIVE TERRASSA SA | Administrador Mancomunado | 25/01/2016 | 07/01/2021 |
SIKA AUTOMOTIVE TERRASSA SA | Consejero | 25/06/2014 | 25/01/2016 |
VINCULACIONES DE RALF KISSLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RALF KISSLER
Empresa: SIKA AUTOMOTIVE TERRASSA SA
Administrador Mancomunado
- Christoph Rottges
- Ralf Kissler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42530 , F 150, S 8, H B 36734, I/A 78 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Empresa: FAIST INSONIT SA
Administrador Mancomunado
- Christoph Rottges
- Ralf Kissler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42530 , F 145, S 8, H B 36734, I/A 70 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Empresa: FAIST INSONIT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42530 , F 145, S 8, H B 36734, I/A 70 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Empresa: FAIST INSONIT SA
Consejero
- Norbert Finger
- Ralf Kissler
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42530 , F 144, S 8, H B 36734, I/A 67 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Información de RALF KISSLER
Mostramos los datos de RALF KISSLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RALF KISSLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos